Fraktion Die Linke.Dessau-Roßlau |
Roland Herrmann | Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz/Ortschaftsrat Kleinkühnau | Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz/Ortschaftsrat Kleinkühnau Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 24.10.2007 | 04.06.2015 | von 24.10.2007 bis 04.06.2015 |
Ralf Schönemann | Stadtrat Die Linke / Ortschaftsrat Kleinkühnau | Stadtrat Die Linke / Ortschaftsrat Kleinkühnau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2007 | 31.12.2017 | von 04.07.2007 bis 31.12.2017 |
Fraktion Bürgerliste/DIE GRÜNEN |
Stefan Giese-Rehm | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Fraktion Liberales Bürgerforum/Die Grünen |
Antonio Palermo | Ortschaftsrat Roßlau | Ortschaftsrat Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.12.2017 | von 08.09.2014 bis 31.12.2017 |
Fraktion der CDU |
Lothar Ehm | CDU/Ortschaftsrat Waldersee | CDU/Ortschaftsrat Waldersee Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2007 | 31.12.2017 | von 04.07.2007 bis 31.12.2017 |
Fraktion der SPD |
Ralph Porsche | Stadtbezirksbeirat Ziebigk/Siedlung | Stadtbezirksbeirat Ziebigk/Siedlung Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 24.10.2007 | 31.12.2017 | von 24.10.2007 bis 31.12.2017 |
Angelika Storz | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2007 | 30.11.2010 | von 04.07.2007 bis 30.11.2010 |
Hans Tschammer | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 20.03.2014 | 31.12.2017 | von 20.03.2014 bis 31.12.2017 |
Fraktion Pro Dessau-Roßlau |
Dr. Gert Möbius | Ortschaftsrat Waldersee | Ortschaftsrat Waldersee Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 24.10.2007 | 31.12.2017 | von 24.10.2007 bis 31.12.2017 |
Hans-Georg Otto | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2007 | 31.12.2017 | von 04.07.2007 bis 31.12.2017 |
Verwaltung |
Klemens Koschig | Ortschaftsrat Roßlau | Ortschaftsrat Roßlau Vorsitzender | Vorsitzender | 04.12.2007 | 30.06.2014 | von 04.12.2007 bis 30.06.2014 |