Fraktion Pro Dessau-Roßlau |
Aufsichtsrat Industrieparkgesellschaft | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | |
Aufsichtsrat WBD Industriepark Dessau GmbH | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 29.07.2019 | 31.08.2021 | von 29.07.2019 bis 31.08.2021 | |
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 15.10.2019 | 31.08.2021 | von 15.10.2019 bis 31.08.2021 | |
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 01.07.2019 | bis 01.07.2019 | |
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 15.10.2019 | 30.11.2020 | von 15.10.2019 bis 30.11.2020 | |
Ausschuss für Finanzen | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | 31.08.2021 | von 04.07.2019 bis 31.08.2021 | |
Ausschuss für Kultur und Sport | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | 31.08.2021 | von 04.07.2019 bis 31.08.2021 | |
Vorsitzende/r |
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Vorsitzender | Vorsitzender | | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
Fraktion Pro Dessau-Roßlau |
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | 30.11.2020 | von 04.07.2019 bis 30.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Vertreter | Vertreter | | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
Betriebsausschuss Anhaltisches Theater | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | 31.08.2021 | von 04.07.2019 bis 31.08.2021 | |
Betriebsausschuss Städtisches Klinikum | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | |
Fraktion Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Vorsitzender | Vorsitzender | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Haupt- und Personalausschuss | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | |
Regionalversammlung | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.12.2019 | 31.08.2021 | von 04.12.2019 bis 31.08.2021 | |
Stadtrat | Pro Dessau-Roßlau | Pro Dessau-Roßlau Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | |