Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) |
Aufsichtsrat DVV Stadtwerke | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | 02.07.2024 | von 04.07.2019 bis 02.07.2024 | |
Aufsichtsrat Industriehafen | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |
Ausschuss für Finanzen | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 27.04.2022 | 31.12.2022 | von 27.04.2022 bis 31.12.2022 | |
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2023 | 02.07.2024 | von 01.01.2023 bis 02.07.2024 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender | 04.07.2019 | 30.11.2020 | von 04.07.2019 bis 30.11.2020 | |
Mitglied der AfD |
Betriebsausschuss Anhaltisches Theater | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 09.07.2014 | 30.09.2017 | von 09.07.2014 bis 30.09.2017 | |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtpflege | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 09.07.2014 | 30.09.2017 | von 09.07.2014 bis 30.09.2017 | |
Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) |
Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) | AfD | AfD Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Fraktion der AfD | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 02.07.2014 | 30.09.2017 | von 02.07.2014 bis 30.09.2017 | |
Haupt- und Personalausschuss | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.07.2019 | 04.08.2024 | von 05.07.2019 bis 04.08.2024 | |
Ortschaftsräte |
Ortschaftsrat Mosigkau | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | |
Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 27.04.2022 | | von 27.04.2022 | |
Stadtrat | AfD | AfD Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 | |